Lista Presedintilor CJAS OLT
NUMELE SI PRENUMELE |
FUNCTIA |
PERIOADA MANDAT |
Istrate Lucian - Emil |
Preşedinte – Director General |
01.01.1999 - 31.07.2005 |
Mateescu Tiberiu-Florian |
Preşedinte – Director General |
01.08.2005 - 21.02.2008 |
Ciobanu Ortanţa |
Preşedinte – Director General (cu delegaţie) |
22.02.2008 - 05.04.2009 |
Mateescu Tiberiu-Florian |
Preşedinte – Director General |
06.04.2009 - 14.12.2009 |
Oancea Sorina-Daniela |
Preşedinte – Director General (cu delegaţie) |
15.12.2009 - 05.08.2010 |
Ciocan Valentin-Florin |
Preşedinte – Director General |
06.08.2010 - 24.07.2012 |
Oprea Theodora |
Preşedinte – Director General (cu drept de semnătură) |
25.07.2012 - 30.09.2012 |
Oprea Theodora |
Preşedinte – Director General (cu delegaţie) |
01.10.2012 - 10.02.2013 |
Ciocan Valentin-Florin |
Preşedinte – Director General |
11.02.2013 - 28.09.2015 |
Oprea Theodora |
Preşedinte – Director General (cu drept de semnătură) |
29.09.2015 - 13.10.2015
|
Oprea Theodora |
Preşedinte – Director General (cu delegaţie) |
14.10.2015 - 25.11.2015 |
Ciocan Valentin-Florin |
Preşedinte – Director General (cu delegaţie) |
26.11.2015 - 21.05.2017
|
Ciocan Valentin-Florin | Presedinte - Director General |
22.05.2017 - 18.05.2020 |
Oancea Sorina-Daniela |
Director general (cu delegatie) |
19.05.2020 - 30.06.2021 |
Cirjan Carmen-Liana | Director general |
01-07-2021 |